Virksomheden H O P NR. 113 ApS befinder sig i branchen "Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 24. januar 1984 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
H O P NR. 113 ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 24. jan. 1984
- CVR 73504813
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
H O P NR. 113 ApS | 06.03.1993 | 18.06.2001 |
QXC 4712 A/S | 03.02.1993 | 05.03.1993 |
BYGGE- OG ANLÆGSFIRMAET HOLM SØRENSEN A/S | 24.01.1984 | 02.02.1993 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Jægersborg Alle 25 · DK-2920 Charlottenlund | 24.01.1984 | 18.06.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) | 24.01.1984 | 18.06.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1993-03-17 | 17.03.1993 | 18.06.2001 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000.000 DKK | 21.11.1990 | 18.06.2001 |
300.000 DKK | 30.08.1987 | 20.11.1990 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene | 17.03.1993 | 18.06.2001 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Larsen | 24.01.1984 | 14.10.1991 |
Hans Henriksen | 24.01.1984 | 05.03.1993 |
Torben Hjort Friderichsen | 24.01.1984 | 05.03.1993 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hans Henriksen | 24.01.1984 | 05.03.1993 |
Henrik Anders Vinten | 24.01.1984 | 18.06.2001 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
H O P NR. 113 ApS
Jægersborg Alle 25
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
CVR
73504813
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
24. januar 1984
P-nummer
1006785978
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
452100
Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at købe og sælge fast ejendom, løsøre, værdipapirer samt valuta og i forbindelse hermed stående virksomhed, samt at udøve næring ved financiel virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-