Virksomheden FL. NIELSEN BILER VARDE ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med biler" og har adresse i Varde. De blev etableret i 20. januar 1984 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
FL. NIELSEN BILER VARDE ApS
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 20. jan. 1984
- CVR 73492017
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
FL. NIELSEN BILER VARDE ApS | 20.01.1984 | 19.02.2004 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Tømrervej 12 · DK-6800 Varde | 20.01.1984 | 19.02.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
501020 Detailhandel med biler | 20.01.1984 | 19.02.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1993-06-06 | 06.06.1993 | 19.02.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
330.000 DKK | 30.01.1990 | 19.02.2004 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 29.01.1990 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør | 06.06.1993 | 19.02.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Carsten Nielsen | 16.02.1999 | 29.10.2003 |
Vagn Stenum Husted | 20.01.1984 | 16.02.1999 |
Flemming Schmidt Nielsen | 20.01.1984 | 29.10.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Flemming Schmidt Nielsen | 20.01.1984 | 29.10.2003 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
FL. NIELSEN BILER VARDE ApS
Tømrervej 12
6800 Varde
6800 Varde
CVR
73492017
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
20. januar 1984
P-nummer
1002403947
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
501020
Detailhandel med biler
Detailhandel med biler
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og industri.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør
Registeret kapital
330.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-