Virksomheden FORLAGET S-INVEST ApS befinder sig i branchen "Praktiserende tandlæger" og har adresse i København K. De blev etableret i 2. december 1983 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
FORLAGET S-INVEST ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 2. dec. 1983
- CVR 73411610
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
FORLAGET S-INVEST ApS | 10.01.1992 | 21.05.2003 |
TANDLÆGESELSKABET A. & J. KROMANN ApS | 02.12.1983 | 09.01.1992 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Østergade 24 · DK-1100 København K | 02.12.1983 | 21.05.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
851310 Praktiserende tandlæger | 02.12.1983 | 21.05.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1992-09-01 | 01.09.1992 | 21.05.2003 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 09.01.1992 | 21.05.2003 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 08.01.1992 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene. | 01.09.1992 | 21.05.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jette Kromann | 02.12.1983 | 30.09.1991 |
Mogens Stig Endrup | 02.12.1983 | 07.10.1992 |
Bent Giesmann Lindhardt | 02.12.1983 | 06.04.1994 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
FORLAGET S-INVEST ApS
Østergade 24
1100 København K
1100 København K
CVR
73411610
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
2. december 1983
P-nummer
1006784867
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
851310
Praktiserende tandlæger
Praktiserende tandlæger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel, industri og investering, at yde udlån samt stille garanti, samt at drive administration og udlejning, i såvel eget selskab samt i beslægtede virksomheder.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-