De blev etableret i 1. november 1982 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
AKTIESELSKABET PELAGOS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 1. nov. 1982
- CVR 73127319
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
AKTIESELSKABET PELAGOS | 08.11.1988 | 22.12.1993 |
REVISIONSFIRMAET PREBEN LARSEN A/S | 01.11.1982 | 07.11.1988 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
O. Gaden Neden Vandet 9C · DK-1023 København K | 01.11.1982 | 09.12.1993 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1988-10-13 | 13.10.1988 | 09.12.1993 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
540.000 DKK | 15.12.1987 | 09.12.1993 |
540.000 DKK | 30.08.1987 | 14.12.1987 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene. | 13.10.1988 | 09.12.1993 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ole Jørgen Pontoppidan | 01.11.1982 | 22.02.1988 |
Steffen Frederik Møller | 01.11.1982 | 22.02.1988 |
Carsten Flemming Ploug Thomsen | 01.11.1982 | 18.05.1992 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Otto Bech | 01.11.1982 | 18.05.1992 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
AKTIESELSKABET PELAGOS
O. Gaden Neden Vandet 9
1023 København K
1023 København K
CVR
73127319
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. november 1982
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handels- og finansieringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Registeret kapital
540.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-