Virksomheden HAMMERUM STAINLESS A/S befinder sig i branchen "Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n." og har adresse i Rudkøbing. De blev etableret i 1. marts 1993 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
HAMMERUM STAINLESS A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 1. mar. 1993
- CVR 72344715
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HAMMERUM STAINLESS A/S | 30.10.2003 | 09.11.2011 |
HAMMERUM TULLEBØLLE A/S | 01.03.1993 | 29.10.2003 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Dunsbjergvej 20 · DK-5900 Rudkøbing | 01.01.2007 | 09.11.2011 |
Dunsbjergvej 20 · DK-5900 Rudkøbing | 01.01.2004 | 31.12.2006 |
Bygaden 35 · DK-5953 Tranekær | 01.03.1993 | 31.12.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
259900 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. | 01.01.2008 | 09.11.2011 |
282100 Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
287590 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt | 01.03.1993 | 31.12.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2005-11-15 | 15.11.2005 | 09.11.2011 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 31.03.1993 | 09.11.2011 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 1 direktør alene, bestyrelsens formand alene eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. | 15.11.2005 | 09.11.2011 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bent Ove Larsen | 07.07.2009 | 21.09.2010 |
Helle Brandt Christensen | 07.07.2009 | 24.09.2010 |
Bent Ove Larsen | 26.08.2005 | 24.06.2009 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kristian Sejler Hammerum | 01.03.1993 | 17.05.1996 |
Jens Åge Kåstrup Christensen | 01.03.1993 | 09.11.2011 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
HAMMERUM STAINLESS A/S
Dunsbjergvej 20
5900 Rudkøbing
5900 Rudkøbing
CVR
72344715
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. marts 1993
P-nummer
1002369076
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- HAMMERUM TULLEBØLLE A/S
Branchekode
259900
Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er fabrikation og handel.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 1 direktør alene, bestyrelsens formand alene eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-