De blev etableret i 24. marts 1983 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
A/S FJORDENS MOTOR COMPAGNI
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 24. mar. 1983
- CVR 71774228
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
A/S FJORDENS MOTOR COMPAGNI | 24.03.1983 | 01.06.1994 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Storkebakken 1 · DK-9500 Hobro | 24.03.1983 | 17.05.1994 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1989-04-20 | 20.04.1989 | 17.05.1994 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000.000 DKK | 24.05.1989 | 17.05.1994 |
500.000 DKK | 30.08.1987 | 23.05.1989 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden | 20.04.1989 | 17.05.1994 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Leo Kurt Christensen | 24.03.1983 | 07.05.1990 |
Mads Møller Hansen | 24.03.1983 | 17.05.1994 |
Charles Aarup Pedersen | 24.03.1983 | 24.04.1989 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Leo Kurt Christensen | 24.03.1983 | 07.05.1990 |
Mads Møller Hansen | 24.03.1983 | 17.05.1994 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
A/S FJORDENS MOTOR COMPAGNI
Storkebakken 1
9500 Hobro
9500 Hobro
CVR
71774228
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
24. marts 1983
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og værkstedsarbejde
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-