De blev etableret i 10. februar 1983 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
BIRK & BOE A/S, RÅDGIVENDE INGENIØR- OG PLANLÆGNINGSFIRMA
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 10. feb. 1983
- CVR 71553914
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BIRK & BOE A/S, RÅDGIVENDE INGENIØR- OG PLANLÆGNINGSFIRMA | 10.02.1983 | 31.01.1992 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Nørrebro 11 · DK-9800 Hjørring | 10.02.1983 | 10.01.1992 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1989-09-22 | 22.09.1989 | 10.01.1992 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.040.000 DKK | 30.08.1987 | 10.01.1992 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse | 22.09.1989 | 10.01.1992 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Arne Povlsen | 10.02.1983 | 10.01.1992 |
Alfred Løchte Birk | 10.02.1983 | 10.01.1992 |
Henning Kjølby | 10.02.1983 | 10.01.1992 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Alfred Løchte Birk | 10.02.1983 | 10.01.1992 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
BIRK & BOE A/S, RÅDGIVENDE INGENIØR- OG PLANLÆGNINGSFIRMA
Nørrebro 11
9800 Hjørring
9800 Hjørring
CVR
71553914
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
10. februar 1983
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at udøve rådgivende ingeniør- og planlægningsvirksomhed og al form for virksomhed, der vedrører planlægning, projektering og opførelse af fast ejendom samt anlægsarbejder, bortset fra entreprenør- og handelsvirksomhed Selskabet kan til fremme af nævnte formål optage enhver form for virksomhed, herunder erhverve fast ejendom, med henblik på kapitalinvestering. Til udøvelse af anden virksomhed, end nævnt foranstående, kan selskabet oprette datterselskaber
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
1.040.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-