Virksomheden QUINTIN A/S befinder sig i branchen "Arkitektvirksomhed" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 24. august 1982 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
QUINTIN A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 24. aug. 1982
- CVR 70962713
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
QUINTIN A/S | 01.05.2005 | 13.04.2015 |
CBK-CONSULT A/S | 08.06.2000 | 30.04.2005 |
KCK TOTALRÅDGIVNING A/S | 19.04.1996 | 07.06.2000 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Jagtvej 169B · DK-2100 København Ø | 22.07.2005 | 13.04.2015 |
Jagtvej 169B · DK-2100 København Ø | 08.06.2000 | 21.07.2005 |
Herstedøstervej 27 · DK-2620 Albertslund | 24.08.1982 | 07.06.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
711100 Arkitektvirksomhed | 01.01.2008 | 13.04.2015 |
742040 Arkitektvirksomhed | 24.08.1982 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-11-05 | 05.11.2007 | 13.04.2015 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000.000 DKK | 30.08.1987 | 13.04.2015 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene. | 05.11.2007 | 03.11.2014 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jacob Christian Jørgensen | 23.06.2008 | 23.10.2009 |
Anders Koch Halsteen | 01.05.2005 | 23.06.2008 |
Martin Schøtt | 13.09.2004 | 01.05.2005 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Steen von Fyren Kieler | 13.09.2004 | 26.08.2010 |
Peter Lundbæk Nielsen | 13.05.2003 | 13.09.2004 |
Steen von Fyren Kieler | 28.03.1996 | 13.05.2003 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
QUINTIN A/S
Jagtvej 169
2100 København Ø
2100 København Ø
CVR
70962713
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
24. august 1982
P-nummer
1002332017
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- FRAMEHOUSE A/S
- QUINTIN DEVELOPMENT A/S
Branchekode
711100
Arkitektvirksomhed
Arkitektvirksomhed
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at planlægge og projektere enkeltstående specielle opgaver i ind- og udland, med udlandet som det primære marked
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Registeret kapital
1.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-