Virksomheden LÅSTRUP BRUGSFORNING A.M.B.A befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Skals. De blev etableret i 1. oktober 1997 og er af virksomhedstypen Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar.
LÅSTRUP BRUGSFORNING A.M.B.A
OPLØST EFTER KONKURS
- ABA
- Etableret 1. okt. 1997
- CVR 70861011
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
LÅSTRUP BRUGSFORNING A.M.B.A | 01.10.1997 | 28.11.2002 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Låstrupvej 13 · DK-8832 Skals | 01.10.1997 | 28.11.2002 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 17.06.2001 | 28.11.2002 |
521110 Kolonialhandel | 01.10.1997 | 16.06.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1997-10-01 | 01.10.1997 | 28.11.2002 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
foreningen tegnes af formanden og uddeleren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. | 01.10.1997 | 28.11.2002 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Aase Møller Jensen | 28.04.1999 | 28.11.2002 |
Gunnar Bartholin Nielsen | 28.04.1999 | 28.11.2002 |
Henning Vindstrup Jensen | 29.04.1998 | 28.11.2002 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
LÅSTRUP BRUGSFORNING A.M.B.A
Låstrupvej 13
8832 Skals
8832 Skals
CVR
70861011
Virksomhedstype
Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar
Stiftet
1. oktober 1997
P-nummer
1003175967
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Virksomhedens formål er at skaffe medlemmerne de best mulige varer til lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne.
Tegningsregel
foreningen tegnes af formanden og uddeleren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-