De blev etableret i 17. januar 1984 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
SH-DATA A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 17. jan. 1984
- CVR 70777819
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SH-DATA A/S | 17.01.1984 | 02.12.1993 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Nymarksvej 6 · DK-8270 Højbjerg | 17.01.1984 | 19.11.1993 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1984-04-06 | 06.04.1984 | 19.11.1993 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
3.000.000 DKK | 30.08.1987 | 19.11.1993 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten et medlem af bestyrelsen eller med en direktør eller af to medlemmer af bestyelsen i forening med en direktør | 06.04.1984 | 19.11.1993 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bo Florin Christensen | 17.01.1984 | 19.11.1993 |
Kaj Erik Henriksen | 17.01.1984 | 07.09.1992 |
Per Helle | 17.01.1984 | 19.11.1993 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Svend Ladegaard | 17.01.1984 | 06.09.1989 |
Pauli Bode | 17.01.1984 | 19.11.1993 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SH-DATA A/S
Søren Nymarksvej 6
8270 Højbjerg
8270 Højbjerg
CVR
70777819
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
17. januar 1984
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er produktion, handel og service indenfor edb-branchen samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten et medlem af bestyrelsen eller med en direktør eller af to medlemmer af bestyelsen i forening med en direktør
Registeret kapital
3.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-