De blev etableret i 1. december 1982 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
DCE FACTORING ApS
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 1. dec. 1982
- CVR 70756617
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DCE FACTORING ApS | 01.12.1982 | 28.02.1996 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Torvegade 2 · DK-1786 København V | 01.12.1982 | 20.02.1996 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1995-05-30 | 30.05.1995 | 20.02.1996 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.000 DKK | 30.08.1987 | 20.02.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. | 30.05.1995 | 20.02.1996 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Poul Thorup | 01.12.1982 | 22.08.1990 |
Anders Hjulmand | 01.12.1982 | 01.12.1995 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Nils Duus Kinnerup | 01.09.1993 | 15.09.1994 |
Karsten Poul Agerholm | 01.12.1982 | 01.09.1993 |
Allan Wishoff | 01.12.1982 | 01.12.1995 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
DCE FACTORING ApS
Torvegade 2
1786 København V
1786 København V
CVR
70756617
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. december 1982
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-