Virksomheden 40 & 4-TRADING ApS befinder sig i branchen "Skovbrug" og har adresse i Holbæk. De blev etableret i 29. april 1976 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
40 & 4-TRADING ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 29. apr. 1976
- CVR 70266415
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
40 & 4-TRADING ApS | 29.04.1976 | 19.12.2003 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Tåstrup Møllevej 6 · DK-4300 Holbæk | 29.04.1976 | 19.12.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
20100 Skovbrug | 29.04.1976 | 19.12.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2000-09-15 | 15.09.2000 | 19.12.2003 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
175.000 DKK | 15.09.2000 | 19.12.2003 |
200.000 DKK | 06.12.1993 | 14.09.2000 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 05.12.1993 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse | 15.09.2000 | 19.12.2003 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jørgen Christian Frederiksen | 29.04.1976 | 19.12.2003 |
Jes Ove Kristiansen | 29.04.1976 | 19.12.2003 |
David John Leadbetter | 29.04.1976 | 19.12.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jørgen Christian Frederiksen | 29.04.1976 | 19.12.2003 |
Jørgen Christian Frederiksen | 29.04.1976 | 19.12.2003 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
40 & 4-TRADING ApS
Tåstrup Møllevej 6
4300 Holbæk
4300 Holbæk
CVR
70266415
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
29. april 1976
P-nummer
1002318430
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
20100
Skovbrug
Skovbrug
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
200.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-