De blev etableret i 26. februar 1982 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
DANSK RADIO A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 26. feb. 1982
- CVR 67675312
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DANSK RADIO A/S | 26.02.1982 | 10.11.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Mårkærvej 2 · DK-2630 Taastrup | 26.02.1982 | 26.10.1989 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1987-05-25 | 25.05.1987 | 26.10.1989 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
5.000.000 DKK | 30.08.1987 | 26.10.1989 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et medlem af bestyrelsen eller med en direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening | 25.05.1987 | 26.10.1989 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torben Fjeldgaard Thorsen | 26.02.1982 | 26.10.1989 |
John Erik Madsen | 26.02.1982 | 26.10.1989 |
Johannes Jacobsen | 26.02.1982 | 26.10.1989 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Allan Veise Rødshagen | 26.02.1982 | 26.10.1989 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
DANSK RADIO A/S
Mårkærvej 2
2630 Taastrup
2630 Taastrup
CVR
67675312
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
26. februar 1982
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed i ind- og ud- land med elektronisk og mekanisk udstyr samt handels- og industrivirksomhed i øvrigt og at investere kapital i virksomheder af de nævnte arter samt i faste ejendomme
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et medlem af bestyrelsen eller med en direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
Registeret kapital
5.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-