De blev etableret i 11. december 1980 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
KARIANCA ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 11. dec. 1980
- CVR 66740412
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KARIANCA ApS | 11.12.1980 | 29.04.1997 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skørringevej 4 · DK-4850 Stubbekøbing | 11.12.1980 | 24.04.1997 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1991-09-02 | 02.09.1991 | 24.04.1997 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.000 DKK | 30.08.1987 | 24.04.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene. | 02.09.1991 | 24.04.1997 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karen Marie Dinesen | 11.12.1980 | 27.09.1996 |
Otto Bernhard Kjeldsen | 11.12.1980 | 27.09.1996 |
Ib Hjort-Hansen | 11.12.1980 | 24.05.1989 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Otto Bernhard Kjeldsen | 11.12.1980 | 27.09.1996 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KARIANCA ApS
Skørringevej 4
4850 Stubbekøbing
4850 Stubbekøbing
CVR
66740412
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
11. december 1980
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive finansiel virksomhed, herunder handel med valuta, futures, options og andre formaer for terminsforretninger. Selskabet har endvidere til formål at drive virksomhed med handel, håndværk, industri, investering og finansiering - herunder factoring, leasing og sikkerhedsstillelse - samt at yde rådgivende bistand til land- og skovbrugsvriksomheder og iøvrigt udøvelse af sådan anden virksomhed, som naturligt kan udøves i forbindelse med ovennævnte formål.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-