Virksomheden ASX 1385 ApS befinder sig i branchen "Finansieringsvirksomhed i øvrigt" og har adresse i Odense SV. De blev etableret i 1. juli 1979 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
ASX 1385 ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 1. jul. 1979
- CVR 66204812
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ASX 1385 ApS | 01.07.1979 | 30.06.2006 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Naurvænget 10 · DK-5250 Odense SV | 06.11.2002 | 30.06.2006 |
Østre Stationsvej 3 · DK-5000 Odense C | 17.09.2002 | 05.11.2002 |
Filosofgangen 18 · DK-5000 Odense C | 01.07.1979 | 16.09.2002 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt | 01.07.1979 | 30.06.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2006-02-21 | 21.02.2006 | 30.06.2006 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.12.1997 | 30.06.2006 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 30.11.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 21.02.2006 | 30.06.2006 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jesper Hansen | 03.01.2003 | 10.03.2006 |
Søren Carl Stentebjerg | 01.07.1979 | 09.04.1992 |
Leif Preben Hansen | 01.07.1979 | 03.01.2003 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ASX 1385 ApS
Naurvænget 10
5250 Odense SV
5250 Odense SV
CVR
66204812
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. juli 1979
P-nummer
1002227248
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
652395
Finansieringsvirksomhed i øvrigt
Finansieringsvirksomhed i øvrigt
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, investeringsvirksomhed og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-