Virksomheden O.A.I. A/S befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Odense M. De blev etableret i 16. marts 1981 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
O.A.I. A/S
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- A/S
- Etableret 16. mar. 1981
- CVR 65156717
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
O.A.I. A/S | 07.05.1988 | 03.11.2010 |
A/S OAI - FRIIS CHRISTENSEN & BARSLUND | 16.03.1981 | 06.05.1988 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Chr. Richardts Vej 3 · DK-5230 Odense M | 16.03.1981 | 03.11.2010 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse | 01.01.2008 | 03.11.2010 |
741490 Anden virksomhedsrådgivning | 16.03.1981 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-02-28 | 28.02.2007 | 03.11.2010 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 21.01.1997 | 03.11.2010 |
300.000 DKK | 30.08.1987 | 20.01.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den anmeldte direktør alene eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem | 28.02.2007 | 03.11.2010 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Morten Friis | 21.02.2000 | 03.11.2010 |
Rikke Friis Christensen | 21.02.2000 | 03.11.2010 |
Peder Friis Christensen | 16.03.1981 | 03.11.2010 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peder Friis Christensen | 16.03.1981 | 03.11.2010 |
Jens Ole Christiansen | 16.03.1981 | 06.05.1988 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
O.A.I. A/S
Chr. Richardts Vej 3
5230 Odense M
5230 Odense M
CVR
65156717
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
16. marts 1981
P-nummer
1002202272
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- FRIIS IT RÅDGIVNING A/S
- FRIIS RÅDGIVNING A/S
- ORGANISATIONS ANALYSE INSTITUTTET A/S
Branchekode
702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at yde erhvervsmæssig bistand til danske og udenlandske virksomheder indenfor alle tekniske, organisatoriske ledelsesmæssige fagområder
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den anmeldte direktør alene eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-