Virksomheden B 24/12/99 A/S befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Herlev. De blev etableret i 15. januar 1960 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
B 24/12/99 A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 15. jan. 1960
- CVR 63987212
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
B 24/12/99 A/S | 25.02.1999 | 08.12.1999 |
DANCO A/S | 18.12.1990 | 24.02.1999 |
BRØDRENE CLOETTA A/S | 15.01.1960 | 17.12.1990 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Transformervej 16 · DK-2730 Herlev | 15.01.1960 | 08.12.1999 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702030 Anden udlejning af boliger | 15.01.1960 | 08.12.1999 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1999-02-24 | 24.02.1999 | 08.12.1999 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 17.05.1998 | 08.12.1999 |
2.500.000 DKK | 30.08.1987 | 16.05.1998 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 24.02.1999 | 08.12.1999 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Niels Christian Monberg | 15.01.1960 | 08.07.1993 |
Sven-Erik Stevrin | 15.01.1960 | 08.07.1993 |
Lennart Åke Granlund | 15.01.1960 | 01.11.1989 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hugo Rosendahl Jensen | 15.01.1960 | 19.05.1999 |
Sven-Erik Stevrin | 15.01.1960 | 08.07.1993 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
B 24/12/99 A/S
Transformervej 16
2730 Herlev
2730 Herlev
CVR
63987212
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
15. januar 1960
P-nummer
1002181160
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
702030
Anden udlejning af boliger
Anden udlejning af boliger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive fabrikation og handel.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
2.500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-