Virksomheden M. SLOTH & CO. A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør" og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 7. januar 1956 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
M. SLOTH & CO. A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 7. jan. 1956
- CVR 63403318
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
M. SLOTH & CO. A/S | 07.01.1956 | 13.03.2002 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Valhøjs Alle 185 · DK-2610 Rødovre | 07.01.1956 | 13.03.2002 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
515400 Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør | 07.01.1956 | 13.03.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1999-05-19 | 19.05.1999 | 13.03.2002 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000.000 DKK | 23.09.1994 | 13.03.2002 |
1.000.000 DKK | 15.04.1992 | 22.09.1994 |
1.150.000 DKK | 26.03.1991 | 14.04.1992 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene. | 19.05.1999 | 13.03.2002 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Carl Frederik Stub Trock | 22.03.2001 | 13.03.2002 |
Peter Gram-Nielsen | 03.07.2000 | 13.03.2002 |
Jesper Michael Koefoed | 24.02.1998 | 03.07.2000 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Carl Frederik Stub Trock | 22.03.2001 | 13.03.2002 |
Poul Sloth | 07.01.1956 | 22.03.2001 |
Torben Sloth | 07.01.1956 | 11.05.1994 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
M. SLOTH & CO. A/S
Valhøjs Alle 185
2610 Rødovre
2610 Rødovre
CVR
63403318
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
7. januar 1956
P-nummer
1002169940
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- DANSK EL-LÅS AF 1997 A/S
- IDÉ-EL A/S
Branchekode
515400
Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør
Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt anden virksomhed efter direktionens skøn
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene.
Registeret kapital
1.150.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-