De blev etableret i 28. december 1962 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
DET ELEKTRONISKE BIBLIOTEK A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 28. dec. 1962
- CVR 63013315
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DET ELEKTRONISKE BIBLIOTEK A/S | 29.04.1993 | 29.08.1997 |
A/S SKT AF 3. FEBRUAR 1992 | 08.05.1992 | 28.04.1993 |
A/S SKATTEKARTOTEKET, INFORMATIONSKONTOR | 28.12.1962 | 07.05.1992 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Palægade 4 · DK-1261 København K | 28.12.1962 | 19.08.1997 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1996-04-22 | 22.04.1996 | 19.08.1997 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
400.000 DKK | 30.08.1987 | 19.08.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden sammen med en direktør. | 22.04.1996 | 19.08.1997 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ole Stig Andersen | 28.12.1962 | 16.10.1990 |
Mogens Georg Koktvedgaard | 28.12.1962 | 16.10.1990 |
Søren Christensen | 28.12.1962 | 28.04.1993 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Taarnhøj | 28.12.1962 | 28.04.1993 |
Hanne Bodil Tommerup | 28.12.1962 | 19.08.1997 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
DET ELEKTRONISKE BIBLIOTEK A/S
Palægade 4
1261 København K
1261 København K
CVR
63013315
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
28. december 1962
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at udvikle edb-programmel, elektroniske bøger samt anden erhvervsmæssig virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden sammen med en direktør.
Registeret kapital
400.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-