De blev etableret i 26. juni 1957 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
A/S POUL O. JENSEN
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 26. jun. 1957
- CVR 62864516
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
A/S POUL O. JENSEN | 26.06.1957 | 18.01.1993 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ryvangs Alle 22 · DK-2100 København Ø | 26.06.1957 | 04.01.1993 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1975-12-09 | 09.12.1975 | 04.01.1993 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.500.000 DKK | 30.08.1987 | 04.01.1993 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 09.12.1975 | 04.01.1993 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Alice Jepsen | 26.06.1957 | 30.04.1992 |
Poul Aabo Jepsen | 26.06.1957 | 30.04.1992 |
Lise Lotte Jensen | 26.06.1957 | 30.04.1992 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Susanne Birgit Husted-Andersen | 26.06.1957 | 30.04.1992 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
A/S POUL O. JENSEN
Ryvangs Alle 22
2100 København Ø
2100 København Ø
CVR
62864516
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
26. juni 1957
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er entreprenør- og murermestervirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
1.500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-