De blev etableret i 29. marts 1982 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
A/S EFA 1
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 29. mar. 1982
- CVR 60510814
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
A/S EFA 1 | 13.08.1992 | 04.10.1996 |
S OG E MARKETING A/S | 29.03.1982 | 12.08.1992 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Marsalle 32 · DK-8700 Horsens | 29.03.1982 | 20.09.1996 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1992-06-29 | 29.06.1992 | 20.09.1996 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 30.08.1987 | 20.09.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. | 29.06.1992 | 20.09.1996 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Skov Christensen | 16.01.1995 | 06.09.1995 |
Ole Havvig Hansen | 01.02.1991 | 12.08.1992 |
Arne Løvbjerg | 01.01.1991 | 12.08.1992 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jens Tolstrup | 01.09.1991 | 12.08.1992 |
Poul Christensen | 29.03.1982 | 25.05.1993 |
Jørgen Juul Bertelsen | 29.03.1982 | 20.09.1996 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
A/S EFA 1
Marsalle 32
8700 Horsens
8700 Horsens
CVR
60510814
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
29. marts 1982
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel, dog ikke med fast ejendom, og finansiering.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør.
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-