De blev etableret i 5. marts 1976 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
DYRLÆGECENTRALEN, HJØRRING ApS
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 5. mar. 1976
- CVR 59318411
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DYRLÆGECENTRALEN, HJØRRING ApS | 05.03.1976 | 02.03.1993 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Friheden 1 · DK-9800 Hjørring | 05.03.1976 | 24.02.1993 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1984-11-29 | 29.11.1984 | 24.02.1993 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
99.000 DKK | 30.08.1987 | 24.02.1993 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktionen | 29.11.1984 | 24.02.1993 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lone Heiring Juelsbo | 05.03.1976 | 30.09.1992 |
Pernille Deth Hesselholt | 05.03.1976 | 30.09.1992 |
Flemming Myrup | 05.03.1976 | 30.09.1992 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jens Christian Larsen | 05.03.1976 | 30.09.1992 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
DYRLÆGECENTRALEN, HJØRRING ApS
Friheden 1
9800 Hjørring
9800 Hjørring
CVR
59318411
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
5. marts 1976
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at oprette og drive et fælles praksiskontor for anpartshavere, at etablere en fælles vagtordning og ferieafløsning, at formidle gensidig assistance i praksisudøvelsen samt at formidle praksis- overdragelser mellem anpartshaverne
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktionen
Registeret kapital
99.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-