De blev etableret i 12. marts 1934 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
BORDING FORMULARTRYK A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 12. mar. 1934
- CVR 56788115
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BORDING FORMULARTRYK A/S | 12.03.1934 | 23.08.1995 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skovdalsvej 4 · DK-8300 Odder | 12.03.1934 | 17.08.1995 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1987-12-01 | 01.12.1987 | 17.08.1995 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
3.000.000 DKK | 30.08.1987 | 17.08.1995 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden,eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem | 01.12.1987 | 17.08.1995 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Tom Bacher | 16.02.1994 | 17.11.1994 |
Reo Boje Therkelsen | 12.03.1934 | 24.06.1991 |
Peter Sanggaard | 12.03.1934 | 17.08.1995 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Niels Skjellerup | 01.04.1995 | 17.08.1995 |
Tom Bacher | 01.04.1995 | 17.08.1995 |
Freddy Flinthagen | 01.04.1995 | 17.08.1995 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
BORDING FORMULARTRYK A/S
Skovdalsvej 4
8300 Odder
8300 Odder
CVR
56788115
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
12. marts 1934
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at udvikle, producere og markedsfø- re produkter og service til dækning af den del af samfundets behov for registrering og kommunikation, der løses gennem formularer og beslægtede produkter
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden,eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem
Registeret kapital
3.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-