Virksomheden HUB A/S befinder sig i branchen "Anden specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer" og har adresse i Viuf. De blev etableret i 31. marts 1944 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
HUB A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 31. mar. 1944
- CVR 56717714
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HUB A/S | 19.07.1994 | 27.04.2000 |
LYSITAN A/S | 31.03.1944 | 18.07.1994 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Storgaden 54 · DK-6052 Viuf | 31.03.1944 | 27.04.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
513890 Anden specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer | 31.03.1944 | 27.04.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1996-08-28 | 28.08.1996 | 27.04.2000 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.500.000 DKK | 27.09.1988 | 27.04.2000 |
300.000 DKK | 30.08.1987 | 26.09.1988 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 28.08.1996 | 27.04.2000 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Wiebke Hansen | 23.05.1995 | 31.12.1999 |
Erika Boisen | 31.03.1944 | 31.12.1999 |
Hans Uwe Boisen | 31.03.1944 | 31.12.1999 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hans Uwe Boisen | 31.03.1944 | 31.12.1999 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
HUB A/S
Storgaden 54
- 56
6052 Viuf
6052 Viuf
CVR
56717714
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
31. marts 1944
P-nummer
1004880733
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
513890
Anden specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
Anden specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og industri
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-