De blev etableret i 27. marts 1976 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
F.W. ENERGITEKNIK A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 27. mar. 1976
- CVR 56436413
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
F.W. ENERGITEKNIK A/S | 16.09.1988 | 01.02.1990 |
F.W. ENERGITEKNIK ApS | 27.03.1976 | 15.09.1988 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Roustvej 175 · DK-6818 Årre | 27.03.1976 | 23.01.1990 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1988-08-17 | 17.08.1988 | 23.01.1990 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 23.10.1987 | 23.01.1990 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 22.10.1987 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening | 17.08.1988 | 23.01.1990 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Christensen | 27.03.1976 | 23.01.1990 |
Else Lundberg Andreasen | 27.03.1976 | 23.01.1990 |
Lambert Christian Lambertsen | 27.03.1976 | 23.01.1990 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lambert Christian Lambertsen | 27.03.1976 | 23.01.1990 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
F.W. ENERGITEKNIK A/S
Roustvej 175
6818 Årre
6818 Årre
CVR
56436413
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
27. marts 1976
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er handel, fabrikation, ingeniørvirk- somhed, energiteknik og VVS-virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-