Virksomheden KAJ MOGENS A/S befinder sig i branchen "Film- og videoproduktion" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 23. december 1955 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
KAJ MOGENS A/S
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 23. dec. 1955
- CVR 55066817
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KAJ MOGENS A/S | 26.01.1993 | 26.03.2003 |
TEKNISK FILM LABORATORIUM A/S | 23.12.1955 | 25.01.1993 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Nyvej 17 · DK-1851 Frederiksberg C | 23.12.1955 | 26.03.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
921100 Film- og videoproduktion | 23.12.1955 | 26.03.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1996-11-29 | 29.11.1996 | 26.03.2003 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 20.12.1996 | 26.03.2003 |
360.000 DKK | 30.08.1987 | 19.12.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 29.11.1996 | 26.03.2003 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mogens Bue Melander | 18.01.2000 | 17.07.2002 |
Malene Louise Billeschou Christiansen | 22.12.1998 | 18.01.2000 |
Julie Christiane Billeschou Christiansen | 22.12.1998 | 17.07.2002 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kaj Mogens Kristian Jensen | 23.12.1955 | 17.07.2002 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KAJ MOGENS A/S
Nyvej 17
1851 Frederiksberg C
1851 Frederiksberg C
CVR
55066817
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
23. december 1955
P-nummer
1002027802
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
921100
Film- og videoproduktion
Film- og videoproduktion
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er produktion af film og handel med film samt anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene
Registeret kapital
360.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-