De blev etableret i 15. februar 1985 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
ALTERNATIV TOTALENTREPRISE AF 1985 ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 15. feb. 1985
- CVR 54529155
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ALTERNATIV TOTALENTREPRISE AF 1985 ApS | 15.02.1985 | 07.06.1994 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skinnergade 22 · DK-1159 København K | 15.02.1985 | 13.05.1991 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1985-04-26 | 26.04.1985 | 13.05.1991 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.000 DKK | 30.08.1987 | 13.05.1991 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse | 26.04.1985 | 13.05.1991 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torben Hastrup Boas | 15.02.1985 | 22.02.1990 |
Hanne Gielstrup | 15.02.1985 | 13.05.1991 |
John Robert Chang | 15.02.1985 | 13.05.1991 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
John Robert Chang | 15.02.1985 | 13.05.1991 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ALTERNATIV TOTALENTREPRISE AF 1985 ApS
Skinnergade 22
1159 København K
1159 København K
CVR
54529155
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
15. februar 1985
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel, industri og håndværk og dermed beslægtede virksomheder
Tegningsregel
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-