Virksomheden SKANDINAVISK GROUP A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 4. september 1957 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
SKANDINAVISK GROUP A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 4. sep. 1957
- CVR 49766718
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SKANDINAVISK GROUP A/S | 23.04.2001 | 09.04.2013 |
SKANDINAVISK INDUSTRIES A/S | 15.11.1990 | 22.04.2001 |
KONGSKILDE KONCERNSELSKAB A/S | 04.09.1957 | 14.11.1990 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Sydmarken 42 · DK-2860 Søborg | 13.11.2008 | 09.04.2013 |
Tobaksvejen 4 · DK-2860 Søborg | 11.10.2005 | 12.11.2008 |
Dampfærgevej 8 · DK-2100 København Ø | 05.08.2004 | 10.10.2005 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2008 | 09.04.2013 |
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 04.09.1957 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2010-04-22 | 22.04.2010 | 09.04.2013 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000.000 DKK | 30.05.2006 | 09.04.2013 |
25.000.000 DKK | 26.10.2004 | 29.05.2006 |
106.000.000 DKK | 06.08.2003 | 25.10.2004 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 22.04.2010 | 09.04.2013 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lindy Mejnert Larsen | 02.05.2011 | 12.09.2012 |
Mette Luise Valentin | 12.04.2010 | 12.09.2012 |
Henning Kruse Petersen | 28.04.2009 | 12.04.2010 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lindy Mejnert Larsen | 02.05.2011 | 12.09.2012 |
Anders Colding Friis | 01.09.2008 | 02.05.2011 |
Lindy Mejnert Larsen | 19.09.2005 | 30.08.2008 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SKANDINAVISK GROUP A/S
Sydmarken 42
2860 Søborg
2860 Søborg
CVR
49766718
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
4. september 1957
P-nummer
1001937470
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- SCANDINAVIAN INDUSTRIES A/S
- SKANDINAVISK INDUSTRIES A/S
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er fabrikation og handel samt kapitalanlæg til fremme heraf
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
55.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-