Virksomheden HANDELSFIRMAET AF 28.6.1991 ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 19. juni 1974 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
HANDELSFIRMAET AF 28.6.1991 ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 19. jun. 1974
- CVR 49414811
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HANDELSFIRMAET AF 28.6.1991 ApS | 19.07.1991 | 15.06.2004 |
B.J. AF 5/2 1991 ApS | 22.02.1991 | 18.07.1991 |
V. K. KARTOFLER ApS | 19.06.1974 | 21.02.1991 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Rosendalsgade 11 · DK-2100 København Ø | 19.06.1974 | 15.06.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 19.06.1974 | 15.06.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1992-03-13 | 13.03.1992 | 15.06.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 19.09.1988 | 15.06.2004 |
400.000 DKK | 29.03.1988 | 18.09.1988 |
100.000 DKK | 30.08.1987 | 28.03.1988 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene. | 13.03.1992 | 15.06.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bjarne Reinhold Jensen | 19.06.1974 | 02.07.1991 |
Poul Wentzer Licht | 19.06.1974 | 02.07.1991 |
Ove Ødegaard Nielsen | 19.06.1974 | 02.07.1991 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bjarne Reinhold Jensen | 19.06.1974 | 02.07.1991 |
Bruno Ege Køldal-Eriksen | 19.06.1974 | 23.11.1992 |
Palle Hemicke | 19.06.1974 | 31.03.1992 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
HANDELSFIRMAET AF 28.6.1991 ApS
Rosendalsgade 11
2100 København Ø
2100 København Ø
CVR
49414811
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
19. juni 1974
P-nummer
1006594806
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel samt investerings- og finansieringsvirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Registeret kapital
400.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-