De blev etableret i 15. maj 1974 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
E & O A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 15. maj 1974
- CVR 48527515
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
E & O A/S | 18.05.1993 | 02.02.1994 |
EGEBERG REKLAMEBUREAU A/S | 04.10.1990 | 17.05.1993 |
EGEBJERG REKLAMEBUREAU A/S | 18.05.1990 | 03.10.1990 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Rosenvængets Alle 25 · DK-2100 København Ø | 15.05.1974 | 21.01.1994 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1993-05-13 | 13.05.1993 | 21.01.1994 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 30.08.1987 | 21.01.1994 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene. | 13.05.1993 | 21.01.1994 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Niels Thomas Heering | 15.05.1974 | 17.05.1993 |
Vagn Carstensen Egeberg | 15.05.1974 | 17.05.1993 |
Suzanne Helsteen | 15.05.1974 | 09.12.1987 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Claus Tjerrild-Hansen | 15.05.1974 | 17.05.1993 |
Nils Jeppe Overgaard | 15.05.1974 | 17.05.1993 |
Sanne Vennike | 15.05.1974 | 17.05.1993 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
E & O A/S
Rosenvængets Alle 25
2100 København Ø
2100 København Ø
CVR
48527515
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
15. maj 1974
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel og industri og anden dermed i forebindelse stående virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-