De blev etableret i 22. oktober 1973 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
S. B. FINANS A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 22. okt. 1973
- CVR 48003419
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
S. B. FINANS A/S | 07.07.1990 | 28.06.1991 |
LANDSKABSENTREPRENØR SV. BECH A/S | 22.10.1973 | 06.07.1990 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Morescovej 8 · DK-2920 Charlottenlund | 22.10.1973 | 18.06.1991 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1990-06-08 | 08.06.1990 | 18.06.1991 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
900.000 DKK | 30.08.1987 | 18.06.1991 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 08.06.1990 | 18.06.1991 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Steen Hegnet Knudsen | 22.10.1973 | 14.01.1991 |
Poul Østergaard | 22.10.1973 | 14.01.1991 |
Svend Aage Bech | 22.10.1973 | 14.01.1991 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Svend Aage Bech | 22.10.1973 | 14.01.1991 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
S. B. FINANS A/S
Morescovej 8
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
CVR
48003419
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
22. oktober 1973
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed som landskabsentreprenør, anlægsgartner og entreprenør samt at foretage finansiering og investering samt enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse dermed stående virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene
Registeret kapital
900.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-