Virksomheden KOMPAS I AF 14/5 1993 ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af plastemballage" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 13. december 1984 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
KOMPAS I AF 14/5 1993 ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 13. dec. 1984
- CVR 46531728
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KOMPAS I AF 14/5 1993 ApS | 31.08.1993 | 15.04.2003 |
SKAGEN KASSE- OG PLASTFABRIK ApS | 22.05.1993 | 30.08.1993 |
SKAGEN KASSE- OG PLASTFABRIK A/S | 11.04.1992 | 21.05.1993 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Blegdamsvej 112 · DK-2100 København Ø | 13.12.1984 | 15.04.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
252200 Fremstilling af plastemballage | 13.12.1984 | 15.04.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1993-05-18 | 18.05.1993 | 15.04.2003 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 04.12.1991 | 15.04.2003 |
125.000 DKK | 30.08.1987 | 03.12.1991 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 18.05.1993 | 15.04.2003 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Johanne Pedersen | 13.12.1984 | 18.12.1992 |
Jens Christian Dahl Olesen | 13.12.1984 | 30.08.1993 |
Karen Sofie Andersen | 13.12.1984 | 21.02.1995 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bruno Andersen | 13.12.1984 | 21.02.1995 |
Finn Pedersen | 13.12.1984 | 30.08.1993 |
Alf Pedersen | 13.12.1984 | 17.04.1991 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KOMPAS I AF 14/5 1993 ApS
Blegdamsvej 112
2100 København Ø
2100 København Ø
CVR
46531728
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
13. december 1984
P-nummer
1006577594
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
252200
Fremstilling af plastemballage
Fremstilling af plastemballage
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive fabrikation og handel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-