Virksomheden SCAN-PARTS A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med cykler og knallerter" og har adresse i Vojens. De blev etableret i 22. december 1976 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
SCAN-PARTS A/S
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 22. dec. 1976
- CVR 46461312
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SCAN-PARTS A/S | 24.12.1992 | 11.11.1999 |
SCAN-PARTS - EMIL OTTO LARSEN, VOJENS ApS | 22.12.1976 | 23.12.1992 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Tingvejen 30A · DK-6500 Vojens | 22.12.1976 | 11.11.1999 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
514730 Engroshandel med cykler og knallerter | 22.12.1976 | 11.11.1999 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1992-10-12 | 12.10.1992 | 11.11.1999 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 23.12.1992 | 11.11.1999 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 22.12.1992 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en direktør alene. | 12.10.1992 | 11.11.1999 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Emil Otto Larsen | 22.12.1976 | 14.10.1999 |
Jan Højgaard Sørensen | 22.12.1976 | 01.10.1998 |
Birte Larsen | 22.12.1976 | 14.10.1999 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Emil Otto Larsen | 22.12.1976 | 14.10.1999 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SCAN-PARTS A/S
Tingvejen 30
6500 Vojens
6500 Vojens
CVR
46461312
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
22. december 1976
P-nummer
1001881454
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
514730
Engroshandel med cykler og knallerter
Engroshandel med cykler og knallerter
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og industri, import og eksport og alt hvad der efter direktionens skøn har forbindelse hermed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en direktør alene.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-