Virksomheden SAJANOKA A/S befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i København K. De blev etableret i 23. januar 1973 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
SAJANOKA A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 23. jan. 1973
- CVR 46213513
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SAJANOKA A/S | 23.01.1973 | 16.05.2000 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Cort Adelers Gade 1 · DK-1053 København K | 23.01.1973 | 16.05.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702030 Anden udlejning af boliger | 23.01.1973 | 16.05.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1985-11-18 | 18.11.1985 | 16.05.2000 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 02.05.1988 | 16.05.2000 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med den adm. direktør | 18.11.1985 | 16.05.2000 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anne-Merete Nygaard-Andersen | 23.01.1973 | 12.04.1991 |
Anne-Merete Nygaard-Andersen | 23.01.1973 | 02.05.1988 |
Paul Nyegaard | 23.01.1973 | 29.01.1993 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Nils Lorenzen | 23.01.1973 | 02.05.1988 |
Alan Nyegaard | 23.01.1973 | 29.01.1993 |
Jan Ib Jensen | 23.01.1973 | 02.05.1988 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SAJANOKA A/S
Cort Adelers Gade 1
1053 København K
1053 København K
CVR
46213513
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
23. januar 1973
P-nummer
1006574510
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
702030
Anden udlejning af boliger
Anden udlejning af boliger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og industri
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med den adm. direktør
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-