Virksomheden HC 2024 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brønshøj. De blev etableret i 26. august 2024 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
HC 2024 Holding ApS
OPLØST EFTER SPALTNING
- APS
- Etableret 26. aug. 2024
- CVR 45041506
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HC 2024 Holding ApS | 26.08.2024 | 29.08.2024 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Tølløsevej 47 · DK-2700 Brønshøj | 26.08.2024 | 29.08.2024 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 26.08.2024 | 29.08.2024 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2024-08-26 | 26.08.2024 | 29.08.2024 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 26.08.2024 | 29.08.2024 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 26.08.2024 | 29.08.2024 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Carsten Otkjær Thune | 26.08.2024 | |
Henrik Sivertsen | 26.08.2024 | |
Carsten Otkjær Thune | 26.08.2024 | 29.08.2024 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Carsten Otkjær Thune | 26.08.2024 | |
Henrik Sivertsen | 26.08.2024 | |
Carsten Otkjær Thune | 26.08.2024 | 29.08.2024 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
HC 2024 Holding ApS
Tølløsevej 47
2700 Brønshøj
2700 Brønshøj
CVR
45041506
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
26. august 2024
P-nummer
1030621448
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje kapitalandele i tilknyttede, associerede selskaber, samt andre værdipapirer efter ledelsens skøn.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør
Registeret kapital
40.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
Bestyrelse
-
Stiftere
Revisor
-