Virksomheden BinderGroup ApS befinder sig i branchen "Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed" og har adresse i København K. De blev etableret i 25. juni 2024 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
BinderGroup ApS
NORMAL
- APS
- Etableret 25. jun. 2024
- CVR 44921898
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BinderGroup ApS | 25.06.2024 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Strandgade 30 · DK-1401 København K | 25.06.2024 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
662200 Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed | 20.08.2024 | |
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 25.06.2024 | 19.08.2024 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2024-08-20 | 20.08.2024 | |
2024-06-25 | 25.06.2024 | 19.08.2024 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 25.06.2024 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 25.06.2024 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Joel Milos Sveinbjørnsson | 25.06.2024 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anders Michael Geil Pedersen | 18.09.2024 | |
Joel Milos Sveinbjørnsson | 25.06.2024 | |
Michael Ian Henriksen | 25.06.2024 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
BinderGroup ApS
Strandgade 30
1401 København K
1401 København K
CVR
44921898
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
25. juni 2024
P-nummer
1030474062
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
662200
Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed
Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at udøve virksomhed med forsikringsformidling samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Registeret kapital
40.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktør
- Adm. direktør
Bestyrelse
-
Stiftere
Revisor
-