Virksomheden SMF invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejen. De blev etableret i 9. februar 2024 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
SMF invest ApS
NORMAL
- APS
- Etableret 9. feb. 2024
- CVR 44658763
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SMF invest ApS | 09.02.2024 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Poul la Cours Vej 45 · DK-6600 Vejen | 03.05.2024 | |
Poul la Cours Vej 45 · DK-6600 Vejen | 23.04.2024 | 02.05.2024 |
Poul la Cours Vej 45 · DK-6600 Vejen | 04.03.2024 | 22.04.2024 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 09.02.2024 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2024-02-09 | 09.02.2024 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
45.000 DKK | 09.02.2024 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede direktion. | 09.02.2024 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Frederik Ahrendtsen Jensen | 11.02.2024 | |
Mikkel Bejer Thrane | 11.02.2024 | |
Søren Hasselbalch Fejfer Jakobsen | 11.02.2024 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mikkel Bejer Thrane | 09.02.2024 | |
Søren Hasselbalch Fejfer Jakobsen | 09.02.2024 | |
Frederik Ahrendtsen Jensen | 09.02.2024 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SMF invest ApS
Poul la Cours Vej 45
6600 Vejen
6600 Vejen
CVR
44658763
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
9. februar 2024
P-nummer
1030128237
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
invest.smf23@gmail.com
Telefon
60158012
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede direktion.
Registeret kapital
45.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Bestyrelse
-
Revisor
-