Virksomheden Start Snart ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 17. november 2023 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Start Snart ApS
NORMAL
- APS
- Etableret 17. nov. 2023
- CVR 44438690
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Start Snart ApS | 17.11.2023 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Horsensvej 72A · DK-7100 Vejle | 17.11.2023 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse | 17.11.2023 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2023-11-17 | 17.11.2023 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 17.11.2023 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 17.11.2023 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mikkel Oppendieck Preisler | 09.04.2024 | |
Victoria Maria Holmes Thyland | 17.11.2023 | 09.04.2024 |
Victoria Maria Holmes Thyland | 17.11.2023 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen | 17.11.2023 | |
Henrik Aasted Rothenbücher | 17.11.2023 | |
Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen | 17.11.2023 | 09.04.2024 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Start Snart ApS
Horsensvej 72
7100 Vejle
7100 Vejle
CVR
44438690
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
17. november 2023
P-nummer
1029843135
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at arbejde med iværksætteri og hjælp til startup virksomheder samt dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Registeret kapital
40.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Bestyrelse
-
Stifter
Revisor
-