Virksomheden R og O Ejendoms Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hanstholm. De blev etableret i 4. oktober 2023 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
R og O Ejendoms Invest ApS
NORMAL
- APS
- Etableret 4. okt. 2023
- CVR 44344963
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
R og O Ejendoms Invest ApS | 04.10.2023 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Hvedemarken 5 · DK-7730 Hanstholm | 18.06.2024 | |
Langelinie Allé 17 · DK-2100 København Ø | 22.04.2024 | 17.06.2024 |
Fabriksvej 7 · DK-7760 Hurup Thy | 04.10.2023 | 21.04.2024 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 04.10.2023 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2023-10-04 | 04.10.2023 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 04.10.2023 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. | 17.06.2024 | |
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. | 04.10.2023 | 29.04.2024 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Simon Thinggaard Olsen | 17.06.2024 | |
Michael Rønne | 17.06.2024 | |
Michael Rønne | 04.10.2023 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Michael Rønne | 04.10.2023 | |
Simon Thinggaard Olsen | 04.10.2023 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
R og O Ejendoms Invest ApS
Hvedemarken 5
7730 Hanstholm
7730 Hanstholm
CVR
44344963
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
4. oktober 2023
P-nummer
1029705662
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
At eje kapitalandele, eje og udlejning af fast ejendom samt andre hermed beslægtede aktiviteter.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.
Registeret kapital
40.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Bestyrelse
-
Revisor
-