Virksomheden Aktieselskabet af 2. November 1999 befinder sig i branchen "Finansieringsvirksomhed i øvrigt" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 26. august 1955 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Aktieselskabet af 2. November 1999
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 26. aug. 1955
- CVR 44325810
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Aktieselskabet af 2. November 1999 | 01.01.1970 | 22.11.2000 |
ERIK EMBORG HOLDING A/S | 26.08.1955 | 31.12.1969 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Horsevænget 1 · DK-9000 Aalborg | 26.08.1955 | 22.11.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt | 26.08.1955 | 22.11.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1999-11-19 | 19.11.1999 | 22.11.2000 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
5.000.000 DKK | 30.08.1987 | 22.11.2000 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse | 19.11.1999 | 22.11.2000 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erik Emborg | 26.08.1955 | 22.11.2000 |
Christian Emborg | 26.08.1955 | 11.10.1988 |
Anders Næsby | 26.08.1955 | 22.11.2000 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erik Emborg | 26.08.1955 | 22.11.2000 |
Anders Næsby | 26.08.1955 | 11.10.1988 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Aktieselskabet af 2. November 1999
Horsevænget 1
9000 Aalborg
9000 Aalborg
CVR
44325810
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
26. august 1955
P-nummer
1003247884
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
652395
Finansieringsvirksomhed i øvrigt
Finansieringsvirksomhed i øvrigt
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og finansiering
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
5.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-