Virksomheden INTER TRAFFIC ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Faaborg. De blev etableret i 15. januar 1978 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
INTER TRAFFIC ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 15. jan. 1978
- CVR 44121913
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
INTER TRAFFIC ApS | 27.09.1996 | 03.01.2005 |
KAY KOPPEL'S EFTF. ApS | 15.01.1978 | 26.09.1996 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
L.Frandsensvej 3A · DK-5600 Faaborg | 15.01.1978 | 03.01.2005 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 31.12.2003 | 03.01.2005 |
511900 Agenturhandel med blandet sortiment | 15.01.1978 | 30.12.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1996-09-16 | 16.09.1996 | 03.01.2005 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
140.000 DKK | 26.09.1996 | 03.01.2005 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 25.09.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 16.09.1996 | 03.01.2005 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Erik Elmerdahl | 16.09.1996 | 05.10.1998 |
Mikael Peter Hansen | 16.09.1996 | 31.03.2004 |
Klaus Rasmussen | 16.09.1996 | 31.03.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mikael Peter Hansen | 05.10.1998 | 31.03.2004 |
Lars Erik Elmerdahl | 16.09.1996 | 05.10.1998 |
John Koppel | 15.01.1978 | 16.09.1996 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
INTER TRAFFIC ApS
L.Frandsensvej 3
5600 Faaborg
5600 Faaborg
CVR
44121913
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
15. januar 1978
P-nummer
1003852351
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er produktion, handel og finansieringsvirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-