Virksomheden Golden Hands Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 6. juni 2023 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Golden Hands Holding ApS
UNDER TVANGSOPLØSNING
- APS
- Etableret 6. jun. 2023
- CVR 44114739
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Golden Hands Holding ApS | 06.06.2023 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Trindsøvej 6 · DK-8000 Aarhus C | 02.01.2024 | |
Damhaven 3B · DK-7100 Vejle | 06.06.2023 | 01.01.2024 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 06.06.2023 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2023-06-06 | 06.06.2023 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
42.000 DKK | 06.06.2023 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede direktion. | 06.06.2023 | 22.08.2024 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Julius Lieberknecht | 06.06.2023 | 22.08.2024 |
Rasmus Pedersen | 06.06.2023 | 22.08.2024 |
Julius Lieberknecht | 06.06.2023 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
René Thyge Nielsen | 22.02.2024 | |
Julius Lieberknecht | 06.06.2023 | 21.02.2024 |
Rasmus Pedersen | 06.06.2023 | 21.02.2024 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Golden Hands Holding ApS
Trindsøvej 6
8000 Aarhus C
8000 Aarhus C
CVR
44114739
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
6. juni 2023
P-nummer
1029390629
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at udøve holdingvirksomhed samt andet efter direktionens skøn beslægtede formål.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede direktion.
Registeret kapital
42.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktører
Bestyrelse
-
Stiftere
Revisor
-