Virksomheden MS93 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg SV. De blev etableret i 4. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
MS93 Holding ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 4. apr. 2022
- CVR 43187635
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MS93 Holding ApS | 04.04.2022 | 01.11.2023 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Hjortevej 31 · DK-9200 Aalborg SV | 14.07.2022 | 01.11.2023 |
Hjortevej 31 · DK-9200 Aalborg SV | 04.04.2022 | 13.07.2022 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 04.04.2022 | 01.11.2023 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2022-04-04 | 04.04.2022 | 01.11.2023 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 04.04.2022 | 01.11.2023 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 04.04.2022 | 27.06.2023 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mikkel Sørensen | 04.04.2022 | |
Mikkel Koopmann Sørensen | 04.04.2022 | 01.11.2023 |
Mikkel Koopmann Sørensen | 04.04.2022 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mikkel Koopmann Sørensen | 04.04.2022 | |
Mikkel Koopmann Sørensen | 04.04.2022 | 01.11.2023 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MS93 Holding ApS
Hjortevej 31
9200 Aalborg SV
9200 Aalborg SV
CVR
43187635
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
4. april 2022
P-nummer
1028160875
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver virksomhed i hermed stående
forbindelse.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør
Registeret kapital
40.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktører
Bestyrelse
-
Revisor
-