Virksomheden HOLSTEIN OG TOFT. RÅDGIVENDE SOCIOLOGER ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i København K. De blev etableret i 22. november 1976 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
HOLSTEIN OG TOFT. RÅDGIVENDE SOCIOLOGER ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 22. nov. 1976
- CVR 43145517
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HOLSTEIN OG TOFT. RÅDGIVENDE SOCIOLOGER ApS | 22.11.1976 | 06.07.2004 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Toldbodgade 37B · DK-1253 København K | 10.07.1997 | 06.07.2004 |
Tordenskjoldsgade 21 · DK-1055 København K | 22.11.1976 | 09.07.1997 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 14.05.2002 | 06.07.2004 |
741490 Anden virksomhedsrådgivning | 22.11.1976 | 13.05.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1997-07-10 | 10.07.1997 | 06.07.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 04.02.1997 | 06.07.2004 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 03.02.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør | 10.07.1997 | 06.07.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bent Stig Vase | 13.12.1994 | 12.12.1996 |
Flemming Kragh Hansen | 22.11.1976 | 06.07.2004 |
Torben Toft | 22.11.1976 | 06.07.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torben Toft | 22.11.1976 | 06.07.2004 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
HOLSTEIN OG TOFT. RÅDGIVENDE SOCIOLOGER ApS
Toldbodgade 37
1253 København K
1253 København K
CVR
43145517
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
22. november 1976
P-nummer
1001835779
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- RÅDGIVENDE SOCIOLOGER ApS
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive undervisnings-, konsulent- og udgivervirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed, samt at investere i og udleje fast ejendom, herunder fast ejendom i udlandet
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-