Virksomheden Skrydstrup Menighedsråd befinder sig i branchen "Religiøse institutioner og foreninger" og har adresse i Vojens. De blev etableret i 25. september 1964 og er af virksomhedstypen Folkekirkelige Institutioner.
Skrydstrup Menighedsråd
AKTIV
- FKI
- Etableret 25. sep. 1964
- CVR 42210919
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Skrydstrup Menighedsråd | 01.01.2017 | |
SKRYDSTRUP SOGNS DANSKE FOLKEKIRKE | 25.09.1964 | 31.12.2016 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ribevej 51 · DK-6500 Vojens | 27.11.2019 | |
Ribevej 51 · DK-6500 Vojens | 23.11.2018 | 26.11.2019 |
Ribevej 51 · DK-6500 Vojens | 19.11.2018 | 22.11.2018 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
949100 Religiøse institutioner og foreninger | 01.01.2008 | |
913100 Religiøse institutioner og foreninger | 25.09.1964 | 31.12.2007 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Linda Jette Petersen | 15.11.2023 | |
Peder Otto Bergholdt Madsen | 27.11.2020 | |
Lars Brandi Jensen | 27.11.2020 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Skrydstrup Menighedsråd
Ribevej 51
6500 Vojens
6500 Vojens
CVR
42210919
Virksomhedstype
Folkekirkelige Institutioner
Stiftet
25. september 1964
P-nummer
1001821998
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
949100
Religiøse institutioner og foreninger
Religiøse institutioner og foreninger
Sekundær(e) branche(r)
-
8955@sogn.dk
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
2
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-