Virksomheden Egå Mariteam A/S befinder sig i branchen "Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil" og har adresse i Århus C. De blev etableret i 23. marts 1957 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Egå Mariteam A/S
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 23. mar. 1957
- CVR 40079513
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Egå Mariteam A/S | 25.04.1997 | 31.08.2000 |
SHIPMAN A/S | 03.07.1993 | 24.04.1997 |
SHIPMAN AF 1990 A/S | 04.10.1990 | 02.07.1993 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Frederiksgade 72 · DK-8100 Århus C | 15.04.1997 | 31.08.2000 |
Egå Havvej 15 · DK-8250 Egå | 23.03.1957 | 14.04.1997 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
524855 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil | 23.03.1957 | 31.08.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1997-04-15 | 15.04.1997 | 31.08.2000 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
510.000 DKK | 02.07.1993 | 31.08.2000 |
350.000 DKK | 30.08.1987 | 01.07.1993 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse | 15.04.1997 | 31.08.2000 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thor Bonde Christensen | 25.06.1999 | 10.03.2000 |
Nicolai Julius Poulsen | 23.03.1957 | 04.07.1994 |
Nicolai Julius Poulsen | 23.03.1957 | 04.11.1992 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Chresten Hedemann Nielsen | 23.03.1957 | 03.10.1990 |
Jørgen Bonde | 23.03.1957 | 10.03.2000 |
Jørgen Bonde | 23.03.1957 | 04.11.1992 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Egå Mariteam A/S
Frederiksgade 72
8100 Århus C
8100 Århus C
CVR
40079513
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
23. marts 1957
P-nummer
1003061478
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
524855
Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel med både
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
510.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-