Virksomheden Dansk Stålspær Anno 2018 IvS befinder sig i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf" og har adresse i Give. De blev etableret i 8. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.
Dansk Stålspær Anno 2018 IvS
TVANGSOPLØST
- IVS
- Etableret 8. okt. 2018
- CVR 39945576
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Dansk Stålspær Anno 2018 IvS | 08.10.2018 | 14.05.2020 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lyngbakken 3 · DK-7323 Give | 17.02.2020 | 14.05.2020 |
Ånumvej 28 · DK-6900 Skjern | 08.10.2018 | 16.02.2020 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
251100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf | 08.10.2018 | 14.05.2020 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2018-10-08 | 08.10.2018 | 14.05.2020 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
2 DKK | 08.10.2018 | 14.05.2020 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen. | 08.10.2018 | 28.04.2020 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Steen Feierskov | 08.10.2018 | 28.04.2020 |
Allan Trip Nielsen | 08.10.2018 | 28.04.2020 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Steen Feierskov | 08.10.2018 | 14.05.2020 |
Allan Trip Nielsen | 08.10.2018 | 14.05.2020 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Dansk Stålspær Anno 2018 IvS
Lyngbakken 3
7323 Give
7323 Give
CVR
39945576
Virksomhedstype
Iværksætterselskab
Stiftet
8. oktober 2018
P-nummer
1024047136
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
251100
Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel med stålkonstruktioner samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen.
Registeret kapital
2 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-