Virksomheden AVION Holding IVS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 31. august 2018 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.
AVION Holding IVS
OPLØST EFTER KONKURS
- IVS
- Etableret 31. aug. 2018
- CVR 39824876
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
AVION Holding IVS | 31.08.2018 | 19.10.2021 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Smallegade 43B · DK-2000 Frederiksberg | 31.08.2018 | 19.10.2021 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 31.08.2018 | 19.10.2021 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2018-08-31 | 31.08.2018 | 19.10.2021 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
100 DKK | 31.08.2018 | 19.10.2021 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 16.12.2020 | 24.02.2021 |
Virksomheden tegnes af en direktør. | 31.08.2018 | 03.11.2020 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Christiansen | 31.08.2018 | 03.11.2020 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Christiansen | 31.08.2018 | 19.10.2021 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
AVION Holding IVS
Smallegade 43
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg
CVR
39824876
Virksomhedstype
Iværksætterselskab
Stiftet
31. august 2018
P-nummer
1023912003
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Virsomhedens formål er erhvervelse og besiddelse af kapitalandele som holdingselskab i danske og udenlandske selskaber, samt anden tilknyttet virksomhed efter direktionens beslutning.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator
Registeret kapital
100 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-