Virksomheden Haupter Holding IVS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 20. december 2017 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.
Haupter Holding IVS
TVANGSOPLØST
- IVS
- Etableret 20. dec. 2017
- CVR 39179490
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Haupter Holding IVS | 20.12.2017 | 27.06.2019 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Sneslev Stationsvej 8 · DK-4100 Ringsted | 20.12.2017 | 27.06.2019 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 20.12.2017 | 27.06.2019 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2017-12-20 | 20.12.2017 | 27.06.2019 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
5.000 DKK | 20.12.2017 | 27.06.2019 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 20.12.2017 | 24.11.2018 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Magdalena Agata Haupter | 20.12.2017 | 11.01.2019 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Haupter Holding IVS
Sneslev Stationsvej 8
4100 Ringsted
4100 Ringsted
CVR
39179490
Virksomhedstype
Iværksætterselskab
Stiftet
20. december 2017
P-nummer
1023161830
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og aktiviteter i forbindelse hermed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Registeret kapital
5.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-