Virksomheden KOOL ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i København N. De blev etableret i 1. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
KOOL ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 1. aug. 2017
- CVR 38840134
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KOOL ApS | 01.08.2017 | 06.11.2019 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Refsnæsgade 53 · DK-2200 København N | 11.08.2017 | 06.11.2019 |
Teglgårdstræde 13 · DK-1452 København K | 01.08.2017 | 10.08.2017 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
561010 Restauranter | 01.08.2017 | 06.11.2019 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2017-08-01 | 01.08.2017 | 06.11.2019 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
150.000 DKK | 01.08.2017 | 06.11.2019 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 10.10.2018 | 09.11.2018 |
Selskabet tegnes af den samlede direktion. | 01.08.2017 | 28.08.2018 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Oliver Alexander Lyderik | 01.08.2017 | 01.07.2018 |
Zilas Kjær Mikkelsen | 01.08.2017 | 01.07.2018 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Oliver Alexander Lyderik | 01.08.2017 | 06.11.2019 |
Zilas Kjær Mikkelsen | 01.08.2017 | 06.11.2019 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KOOL ApS
Refsnæsgade 53
2200 København N
2200 København N
CVR
38840134
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. august 2017
P-nummer
1022729698
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
561010
Restauranter
Restauranter
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med restauration og hermed forbundet virksomhed. Selskabet må ikke fremstille eller engrosforhandle drikkevarer.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator
Registeret kapital
150.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-